序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 负责人变更 |
杜忠勇 [退出]
|
林端 [新增]
|
2 | 2019-12-10 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2019-02-26 | 负责人变更 |
林文华 [退出]
|
杜忠勇 [新增]
|
4 | 2015-12-31 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
5 | 2015-03-24 | 负责人变更 |
林柯荣 [退出]
|
林文华 [新增]
|
6 | 2015-03-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
7 | 2014-08-08 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
8 | 2010-03-18 |
林平
|
林柯荣
|
|
9 | 2005-12-05 |
周敏
|
林平
|