序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
2 | 2020-07-05 | 联络员备案 |
叶丽丽
|
陈娥
|
3 | 2019-05-17 | 负责人变更 |
周迪祥 [退出]
|
黄俊猛 [新增]
|
4 | 2016-04-06 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
5 | 2015-04-01 | 信息公示联络员备案 |
无
|
王静
|
6 | 2014-03-19 | 负责人变更 |
潘青松 [退出]
|
周迪祥 [新增]
|