序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林镇源 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林镇源
|
|
2 |
许姣妮
|
|
3 |
方任昊
|
|
4 |
林烽
|
|
5 |
张晓宏
|
|
6 |
柯小滨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 联络员备案 |
郭标
|
林镇源
|
2 | 2020-09-27 | 经理备案 |
鲁桂生 [退出]
|
林镇源 [新增]
|
3 | 2020-09-27 | 投资人(股权)变更 |
福州四大名补教育咨询有限公司 证照号码:91350102MA2Y89RNXQ; [退出]
|
林镇源 证照号码:***; [新增]
|
4 | 2020-09-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
郭标
|
林镇源
|
6 | 2020-09-27 | 监事备案 |
张瑾 [退出]
|
柯小滨 [新增]
|
7 | 2020-09-27 | 董事备案 |
金小川 [退出]郭标 [退出]王菲 [退出]许美君 [退出]鲁桂生 [退出]
|
林镇源 [新增]许姣妮 [新增]林烽 [新增]方任昊 [新增]张晓宏 [新增]
|
8 | 2020-09-27 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-09-18见2020年9月18日公司新章程
|
9 | 2018-05-14 | 董事备案 |
鲁桂生许美君郭标金小川吴错 [退出]
|
金小川郭标许美君鲁桂生王菲 [新增]
|
10 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
许美君
|
郭标
|