序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑铁民 | 80% | 80.8万人民币 |
2 | 郑铁雄 | 20% | 20.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄金荣
|
|
2 |
郑铁民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 联络员备案 |
黄金荣
|
黄金荣
|
2 | 2015-11-03 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 9***979315
|
3 | 2015-11-03 | 增、补、换照 |
旧照 ***************
|
新照 ******************
|
4 | 2014-12-11 | 信息公示联络员备案 |
无
|
黄金荣
|
5 | 2014-09-04 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
6 | 2012-04-11 |
备案前内容
|
章程修正案
|
|
7 | 2011-07-28 |
301.00万
|
101.00万
|
|
8 | 2011-07-28 |
郑华
|
黄金荣
|
|
9 | 2011-07-28 |
备案前内容
|
新章程
|
|
10 | 2010-09-19 |
备案前内容
|
章程修正案
|