序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建荣 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 黄祯楚 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄祯楚
|
|
2 |
刘建荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 ***************
|
新照 ******************
|
2 | 2014-08-28 | 监事备案 |
刘建荣
|
刘建荣
|
3 | 2014-08-28 | 董事备案 |
黄祯楚
|
黄祯楚
|
4 | 2014-08-28 | 经理备案 |
|
黄祯楚 [新增]
|
5 | 2014-08-28 | 经理备案 |
|
黄祯楚 [新增]
|
6 | 2014-08-28 | 董事备案 |
黄祯楚
|
黄祯楚
|
7 | 2014-08-28 | 章程备案 |
|
2014-08-28新章程
|
8 | 2014-08-28 | 监事备案 |
刘建荣
|
刘建荣
|
9 | 2014-08-28 | 信息公示联络员备案 |
|
刘风华
|
10 | 2014-08-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006-03-15~2016-03-14
|
2006-03-15~
|