序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 隋东平 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
隋东平
|
|
2 |
高兰兰
|
|
3 |
吴凤端
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福州市牛大佬餐饮管理有限公司台江区第一分公司
|
杨清婷 | 2013-12-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****L
|
2 | 2015-06-29 | 信息公示联络员备案 |
无
|
杨冬琴
|
3 | 2014-07-10 | 投资人(股权)变更 |
孙清霞 证照号码:******************; [退出]杨仁茂 证照号码:******************; [退出]
|
隋东平 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2014-07-10 | 监事备案 |
杨仁茂 [退出]
|
高兰兰 [新增]
|
5 | 2014-07-10 | 章程备案 |
|
公司章程
|
6 | 2014-07-10 | 经理备案 |
孙清霞 [退出]
|
吴凤端 [新增]
|
7 | 2014-07-10 | 董事备案 |
孙清霞 [退出]
|
隋东平 [新增]
|
8 | 2014-07-10 | 法定代表人变更 |
孙清霞
|
隋东平
|
9 | 2014-07-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2014-07-10 | 投资人(股权)变更 |
孙清霞 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
隋东平 证照号码:******; [新增]
|