序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁飚 | 75% | 225.0万人民币 |
2 | 翁彧昕 | 25% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁飚
|
|
2 |
翁彧昕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
翁飚 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
翁飚 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
2 | 2018-06-22 | 监事备案 |
诸斌 [退出]
|
翁彧昕 [新增]
|
3 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
翁飚
|
翁飚
|
4 | 2018-06-22 | 监事备案 |
诸斌 [退出]
|
翁彧昕 [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-05-08~2018-05-07
|
2008-05-08~2058-05-07
|
6 | 2018-06-22 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
7 | 2018-06-22 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-06-13新章程
|
8 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
翁飚 证照号码:******************;诸斌 证照号码:******************; [退出]徐志雄 证照号码:******************; [退出]
|
翁飚 证照号码:******************;翁彧昕 证照号码:******************; [新增]
|
9 | 2016-05-04 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
10 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
翁飚
|
翁飚
|