序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林兴 | 55% | 828.3万人民币 |
2 | 黄立武 | 45% | 677.7万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建海特化工建材实业有限公司三明分公司
|
张兆增 | 2008-08-29 |
2 |
福州海特化工建材技术开****有限公司西安分公司
|
唐庆新 | 2004-08-26 |
3 |
福州海特化工建材技术开****有限公司防水涂料厂
|
黄宁 | 2000-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 股东变更 |
黄宁 [退出]证照号码:***黄立武证照号码:***林兴证照号码:***
|
黄立武证照号码:***林兴证照号码:***
|
2 | 2022-06-23 | 营业期限备案 |
1994-10-18 至 2024-10-17
|
1994-10-18 至 长期
|
3 | 2022-06-23 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
4 | 2022-06-23 | 董监事高管备案 |
执行董事(法定代表人):黄立武 证件号码:*** 经理:林兴 证件号码:*** 监事:黄宁 证件号码:***
|
执行董事(法定代表人):黄立武 证件号码:*** 经理:黄立武 证件号码:*** 监事:林兴 证件号码:*** 财务负责人:黄立武 证件号码:***
|
5 | 2020-09-17 | 主要成员 |
黄立武 [退出]
|
黄宁 [新增]
|
6 | 2020-09-17 | 主要成员 |
黄宁 [退出]
|
黄立武 [新增]
|
7 | 2020-09-17 | 监事备案 |
黄立武 [退出]
|
黄宁 [新增]
|
8 | 2020-09-17 | 董事备案 |
黄宁 [退出]
|
黄立武 [新增]
|
9 | 2020-09-17 | 主要成员 |
黄宁 [退出]
|
黄立武 [新增]
|
10 | 2020-09-17 | 主要成员 |
黄立武 [退出]
|
黄宁 [新增]
|