序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 |
工商登记联络人:备案日期:20200903,null:1,null:,邮政编码:361008,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:许弼博 企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20200903,null:1,null:,邮政编码:361008,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:江建国 企业基本信息:
|
|
2 | 2020-09-03 |
工商登记联络人:备案日期:20190508,null:,null:,邮政编码:361008,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:江林峰企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20190508,null:1,null:,邮政编码:361008,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:许弼博企业基本信息:
|
|
3 | 2019-05-08 |
工商登记联络人:备案日期:20151120,邮政编码:361008,性别:女性,null:,姓名:吴才华,null:企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20151120,邮政编码:361008,性别:男性,null:,姓名:江林峰,null:企业基本信息:
|
|
4 | 2016-01-27 |
主要人员信息:【删除】姓名:李通备,性别:男性,职务:,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:
|
主要人员信息:【新增】姓名:李秀清,性别:女性,职务:,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:.
|