序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈朝旺 | 67.14416% | 364.552628万 |
2 | 陈生宪 | 32.85585% | 178.387614万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈朝旺
|
|
2 |
朱淑英
|
|
3 |
陈侨雯
|
|
4 |
李晓玲
|
|
5 |
洪政池
|
|
6 |
林妙蓉
|
|
7 |
刘丽娜
|
|
8 |
陈朝权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-07 |
企业基本信息:档案编号:厦G*******
|
企业基本信息:档案编号:厦G*******
|
|
2 | 2014-07-28 |
企业基本信息:档案编号:厦G*******
|
企业基本信息:档案编号:厦G*******
|
|
3 | 2014-07-28 |
工商登记联络人:.
|
工商登记联络人:【新增】性别:女性,备案日期:,邮政编码:361000,姓名:吕觎敏,
|
|
4 | 2013-03-25 |
主要人员信息:姓名:陈朝旺,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:洪政池,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:赵义鹏,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:柏毅,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:郑美玉,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:叶明宜,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:陈子钦,性别:男性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
主要人员信息:姓名:陈朝旺,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:洪政池,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:陈朝权,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:刘丽娜,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:陈侨雯,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:林妙蓉,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:李晓玲,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
|
5 | 2013-03-25 |
股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:【删除】投资人类型: 社团法人,投资人:厦门梅园物业管理公司工会委员会,证照类型:社团法人登记证,证照编号:工法证字第*******-012号,认缴出资额:**********,实缴出资额:**********,出资方式:其他,出资比例:32.85,出资时间:20080430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:潘志强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:**********,实缴出资额:**********,出资方式:其他,出资比例:67.15,出资时间:20080430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:364.55,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:178.38,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:工法证字第*******-012号,转让人转让人证照类型:社团法人登记证,受让人证照类型:,转让人:,受让人:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:陈生宪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:**********,实缴出资额:**********,出资方式:货币,出资比例:32.85,出资时间:20080430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:陈朝旺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:**********,实缴出资额:**********,出资方式:货币,出资比例:67.15,出资时间:20080430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:.
|
|
6 | 2011-11-23 |
主要人员信息:姓名:陈子钦,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:陈文辉,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:洪诗林,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:潘志强,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:蔡真英,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:陈景贤,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国.
|
主要人员信息:姓名:陈子钦,性别:男性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:陈朝旺,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:赵义鹏,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:朱淑英,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:柏毅,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|