序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严家辉 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严家辉
|
|
2 |
黄登平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 监事备案 |
严茂生 [退出]
|
黄登平 [新增]
|
2 | 2019-08-23 | 监事备案 |
严茂生 [退出]
|
黄登平 [新增]
|
3 | 2016-04-28 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
4 | 2015-07-20 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-07-20经营范围变更
|
5 | 2015-07-20 | 经营范围变更 |
工业硅、硅制品、炉料加工、销售;矿产品、化工产品(不含危化品)、建筑材料(木材除外)销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
工业硅、硅制品、炉料加工、销售;铸造材料、矿产品、化工产品(不含危化品)、建筑材料(木材除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-04-28 | 信息公示联络员备案 |
无
|
严茂全
|
7 | 2014-04-25 | 章程备案 |
|
2014-04-25营业期限延长至2054年6月16日
|
8 | 2014-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-06-17~2014-05-05
|
2004-06-17~2054-06-16
|
9 | 2010-06-25 |
有限责任公司(自然人投资或控股) 1130
|
有限责任公司(自然人独资) 1151
|