序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈俊长
|
|
2 |
余建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 联络员备案 |
余春秀
|
刘文华
|
2 | 2021-11-25 | 监事备案 |
陈家银 [退出]
|
余建平 [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 经理备案 |
艾龙女 [退出]
|
陈俊长 [新增]
|
4 | 2021-11-25 | 经理备案 |
艾龙女 [退出]
|
陈俊长 [新增]
|
5 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
艾龙女
|
陈俊长
|
6 | 2021-11-25 | 监事备案 |
陈家银 [退出]
|
余建平 [新增]
|
7 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
余春秀
|
余春秀
|
8 | 2017-08-17 | 监事备案 |
陈家银
|
陈家银
|
9 | 2017-08-17 | 经理备案 |
吴仁晖 [退出]
|
艾龙女 [新增]
|
10 | 2017-08-17 | 董事备案 |
吴仁晖 [退出]
|
艾龙女 [新增]
|