序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈清华 | 87% | 452.4 |
2 | 廖荣华 | 13% | 67.6 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-13 | 合伙人变更 |
肖守魁, [退出]范春华 [退出]
|
陈清华, [新增]廖荣华 [新增]
|
2 | 2016-09-13 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
肖守魁; [退出]
|
陈清华; [新增]
|
3 | 2016-08-12 | 合伙人变更 |
陈清华, [退出]庄华敏 [退出]
|
肖守魁, [新增]范春华 [新增]
|
4 | 2016-08-12 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
陈清华; [退出]庄华敏; [退出]
|
肖守魁; [新增]
|
5 | 2016-02-24 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
6 | 2015-03-03 | 出资额变更 |
520.000000万人民币
|
520.000000万人民币
|
7 | 2015-02-28 | 合伙人变更 |
廖根旺, [退出]陈清华,庄华敏
|
陈清华,庄华敏
|
8 | 2015-02-28 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
廖根旺; [退出]庄华敏;
|
庄华敏;
|
9 | 2014-12-18 | 信息公示联络员备案 |
无
|
邱建民
|
10 | 2014-08-08 | 出资额变更 |
260.000000万人民币
|
520.000000万人民币( + 100% )
|