序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴友进 | 100% | 880.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴友进
|
|
2 |
吴桂珍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建省晋江市华业陶瓷有限公司北京分公司
|
吴慈杰 | 2003-09-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 联络员备案 |
曾安源
|
吴友进
|
2 | 2020-05-28 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2019-09-18 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-09-18党建入章
|
4 | 2016-06-07 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
5 | 2015-07-09 | 信息公示联络员备案 |
吴友进
|
曾安源
|
6 | 2015-01-20 | 监事备案 |
蔡春苗 [退出]
|
吴桂珍 [新增]
|
7 | 2015-01-20 | 董事备案 |
吴桂芳 [退出]
|
吴友进 [新增]
|
8 | 2015-01-20 | 经理备案 |
无
|
吴友进 [新增]
|
9 | 2015-01-20 | 投资人(股权)变更 |
吴桂芳 证照号码:******************; [退出]蔡春苗 证照号码:******************; [退出]
|
吴友进 证照号码:******************; [新增]
|
10 | 2015-01-20 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-01-15企业类型、股东
|