序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴金山 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 周传龙 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴金山
|
|
2 |
周传龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****L
|
2 | 2015-03-23 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:吴金山;成员:周传龙;
|
3 | 2014-08-01 | 信息公示联络员备案 |
|
吴金山
|
4 | 2014-08-01 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
5 | 2012-12-18 |
168.00万
|
500.00万
|
|
6 | 2012-12-18 |
吴金山
|
吴金山
|
|
7 | 2012-12-18 |
|
启用新章程
|
|
8 | 2012-12-18 |
吴金山执行董事兼总经理、周传龙监事
|
吴金山执行董事兼总经理、周传龙监事
|
|
9 | 2012-12-18 |
有限责任公司(自然人独资) 1151
|
有限责任公司(自然人投资或控股) 1130
|
|
10 | 2012-10-17 |
晋江市内坑镇土垵
|
泉州经济技术开****区德泰路博士后公寓C座(金盾别墅)
|