序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 负责人变更 |
黄天补 [退出]
|
林松娜 [新增]
|
2 | 2016-11-11 | 负责人变更 |
郑伯东 [退出]
|
黄天补 [新增]
|
3 | 2016-05-06 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
4 | 2014-12-16 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|