序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波旗滨投资有限公司 | 93.84615% | 48800.0万人民币 |
2 | 俞其兵 | 6.15385% | 3200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞其兵
|
|
2 |
何立红
|
|
3 |
戴志武
|
|
4 |
潘宗泽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建旗滨集团东山太阳能分公司
|
陈锋平 | 2012-04-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-26 | 监事备案 |
周志平 [退出]
|
潘宗泽 [新增]
|
2 | 2016-10-26 | 监事备案 |
周志平 [退出]
|
潘宗泽 [新增]
|
3 | 2016-05-03 | 联络员备案 |
林丽凤
|
封小兰
|
4 | 2016-03-18 | 经理备案 |
邓凌云 [退出]俞其兵
|
俞其兵
|
5 | 2016-03-18 | 监事备案 |
严宇翔 [退出]
|
周志平 [新增]
|
6 | 2016-03-18 | 监事备案 |
严宇翔 [退出]
|
周志平 [新增]
|
7 | 2016-03-18 | 经理备案 |
邓凌云 [退出]俞其兵
|
俞其兵
|
8 | 2016-03-04 | 监事备案 |
岳进 [退出]
|
严宇翔 [新增]
|
9 | 2016-03-04 | 经理备案 |
王敏强 [退出]俞其兵
|
俞其兵邓凌云 [新增]
|
10 | 2016-03-04 | 监事备案 |
岳进 [退出]
|
严宇翔 [新增]
|