序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡耿翔 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 蔡舜泽 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡耿翔
|
|
2 |
蔡舜泽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
蓝永惠
|
王俊泽
|
2 | 2016-04-18 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
3 | 2015-06-09 | 信息公示联络员备案 |
张荣华
|
蓝永惠
|
4 | 2014-08-15 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
5 | 2014-08-15 | 信息公示联络员备案 |
|
张荣华
|