序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄荣銮 | 29.5% | 88.5万人民币 |
2 | 吴小玲 | 20% | 60.0万人民币 |
3 | 严士缠 | 20% | 60.0万人民币 |
4 | 汪江 | 14.5% | 43.5万人民币 |
5 | 吴少雄 | 10% | 30.0万人民币 |
6 | 王文通 | 6% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴少雄
|
|
2 |
黄柳婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-12-30股东出资备案。
|
2 | 2020-10-10 | 投资人(股权)变更 |
黄柳婷 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
吴小玲 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
3 | 2020-10-10 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2020-10-09股东
|
4 | 2020-10-10 | 投资人(股权)变更 |
黄柳婷 证照号码:***; [退出]吴小玲 证照号码:***;严士缠 证照号码:***;吴少雄 证照号码:***;王文通 证照号码:***;黄荣銮 证照号码:***;
|
吴小玲 证照号码:***;严士缠 证照号码:***;吴少雄 证照号码:***;王文通 证照号码:***;黄荣銮 证照号码:***;汪江 证照号码:***; [新增]
|
5 | 2019-03-01 | 投资人(股权)变更 |
黄柳婷 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
黄柳婷 [新增]证照号码*********3, [新增]吴小玲 [新增]证照号码*********8, [新增]严士缠 [新增]证照号码*********2, [新增]吴少雄 [新增]证照号码*********4, [新增]王文通 [新增]证照号码*********X, [新增]黄荣銮 [新增]证照号码*********3 [新增]
|
6 | 2019-03-01 | 投资人(股权)变更 |
黄柳婷 证照号码:******************; [退出]吴小玲 证照号码:******************; [退出]严士缠 证照号码:******************; [退出]吴少雄 证照号码:******************; [退出]王文通 证照号码:******************; [退出]
|
黄柳婷 [新增]证照号码:****************** [新增]吴小玲 [新增]证照号码:****************** [新增]严士缠 [新增]证照号码:****************** [新增]吴少雄 [新增]证照号码:****************** [新增]王文通 [新增]证照号码:****************** [新增]黄荣銮 [新增]证照号码:****************** [新增] [新增]
|
7 | 2019-03-01 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
股东变更。
|
8 | 2019-03-01 | 住所变更 |
南平市玉屏山创业楼一层
|
福建省南平市延平区金山路75号
|
9 | 2016-08-22 | 监事备案 |
黄柳婷
|
黄柳婷
|
10 | 2016-08-22 | 投资人(股权)变更 |
黄柳婷 证照号码:******************;杜光建 证照号码:******************; [退出]严士缠 证照号码:******************;
|
黄柳婷 证照号码:******************;吴小玲 证照号码:******************; [新增]严士缠 证照号码:******************;吴少雄 证照号码:******************; [新增]王文通 证照号码:******************; [新增]
|