序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 负责人变更 |
吴礼智 [退出]
|
林伟泉 [新增]
|
2 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
白雨婷
|
王敏
|
3 | 2019-03-07 | 联络员备案 |
潘丹
|
白雨婷
|
4 | 2018-01-16 | 联络员备案 |
黄碧丹
|
潘丹
|
5 | 2016-08-23 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
6 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
翁婕芸
|
黄碧丹
|
7 | 2014-12-18 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|