序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉华 | 84% | 420.0万人民币 |
2 | 廖珍娘 | 16% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅英勋
|
|
2 |
廖珍娘
|
|
3 |
吴良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张玉华;成员:廖珍娘;
|
2 | 2016-12-15 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
3 | 2014-12-15 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
4 | 2012-05-02 |
黄永南 155.000000万元 出资方式 货币 廖珍娘 80.000000万元 出资方式 货币 张玉华 265.000000万元 出资方式 货币
|
廖珍娘 80.000000万元 出资方式 货币 张玉华 420.000000万元 出资方式 货币
|
|
5 | 2012-05-02 |
执行董事 黄永南 监事 张玉华 经理 廖珍娘
|
执行董事 傅英勋 监事 廖珍娘 经理 吴良
|
|
6 | 2012-05-02 |
黄永南
|
傅英勋
|
|
7 | 2012-03-01 |
陈宏 40.000000万元 出资方式 货币 黄永南 100.000000万元 出资方式 货币 廖珍娘 60.000000万元 出资方式 货币 张灿 100.000000万元 出资方式 货币 张玉华 200.000000万元 出资方式 货币
|
黄永南 155.000000万元 出资方式 货币 廖珍娘 80.000000万元 出资方式 货币 张玉华 265.000000万元 出资方式 货币
|
|
8 | 2012-03-01 |
执行董事 黄永南 监事 张灿 经理 廖珍娘
|
执行董事 黄永南 监事 张玉华 经理 廖珍娘
|