序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 负责人变更 |
华钦树 [退出]
|
吴慧煌 [新增]
|
2 | 2021-03-18 | 负责人变更 |
曹卫东 [退出]
|
华钦树 [新增]
|
3 | 2019-08-26 | 负责人变更 |
曾宪彬 [退出]
|
曹卫东 [新增]
|
4 | 2019-05-23 | 经营范围变更 |
一般经营项目:承接隶属公司委托的10KV及以下送变电电力勘察设计;电力技术咨询与服务的业务联系 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
工程勘察;工程设计;工程监理;电力咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-06-11 | 负责人变更 |
郑炜 [退出]
|
曾宪彬 [新增]
|
6 | 2018-06-11 | 经营场所变更 |
长汀县大同镇腾飞一路72号(福建省长汀县电业****展有限公司综合楼第四层)
|
长汀县腾飞二路18号四楼
|
7 | 2016-04-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
8 | 2014-12-10 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|