序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙咏 | 76% | 152万人民币 |
2 | 卢明海 | 19% | 38万人民币 |
3 | 何惠瑜 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙咏
|
|
2 |
何惠瑜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-23 | 监事备案 |
刘史良 [退出]何惠瑜
|
何惠瑜
|
2 | 2019-12-23 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-12-20新章程
|
3 | 2019-12-23 | 董事备案 |
卢明海 [退出]孙咏黄艳 [退出]
|
孙咏
|
4 | 2018-01-25 | 投资人(股权)变更 |
何惠瑜 证照号码:***************;黄艳 证照号码:******************; [退出]刘史良 证照号码:***************; [退出]卢明海 证照号码:***************;孙咏 证照号码:***************;
|
何惠瑜 证照号码:***************;卢明海 证照号码:***************;孙咏 证照号码:***************;
|
5 | 2018-01-25 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2018-01-10章程修正案
|
6 | 2016-04-11 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
7 | 2014-09-11 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
8 | 2014-09-05 | 信息公示联络员备案 |
|
罗小玲
|
9 | 2010-03-22 |
黄艳
|
孙咏
|
|
10 | 2010-03-22 |
1000.00万
|
200.00万
|