序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘峰 | 90.19608% | 4600.0万人民币 |
2 | 何旭 | 9.80392% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘峰
|
|
2 |
何旭
|
|
3 |
陈灿枝
|
|
4 |
王彬圣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-01 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
2 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
陈丹红
|
詹蔚萍
|
3 | 2015-03-19 | 信息公示联络员备案 |
无
|
陈丹红
|
4 | 2014-09-24 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|