序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程实
|
总经理 |
2 |
陶磊
|
执行董事 |
3 |
李垂金
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
纪友红
|
陶磊
|
2 | 2022-08-17 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
3 | 2022-08-17 | 董监事高管备案 |
董事长:纪友红 证件号码:*** 董事:黄挺 证件号码:*** 董事:王跃 证件号码:*** 总经理:程实 证件号码:*** 董事:王小虎 证件号码:*** 董事:殷岳 证件号码:*** 监事:张姝 证件号码:***
|
执行董事:陶磊* 证件号码:*** 监事:李垂金 证件号码:*** 总经理:程实 证件号码:***
|
4 | 2022-08-17 | 联络员备案 |
叶洁
|
陈文娟
|
5 | 2018-12-07 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-10-15章程备案
|
6 | 2018-12-07 | 董事备案 |
黄挺;纪友红;王军祥;殷岳;张量
|
纪友红;王跃;黄挺;王小虎;殷岳
|
7 | 2018-12-07 | 住所变更 |
福建省龙岩市新罗区曹溪镇董邦村合溪口
|
福建省龙岩市新罗区曹溪街道董邦村合溪口
|
8 | 2018-12-07 | 监事备案 |
王跃
|
张姝
|
9 | 2017-05-03 | 董事备案 |
王军祥;纪友红;黄挺;余忠良;潘永红
|
张量;黄挺;王军祥;殷岳;纪友红
|
10 | 2017-05-03 | 法定代表人变更 |
潘永红
|
纪友红
|