序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵巧兰 | 100% | 3030.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵巧兰
|
|
2 |
陈坚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建省筑宸建筑有限公司武夷山分公司
|
邹莉莉 | 2020-08-13 |
2 |
福建省筑宸建筑有限公司柘荣分公司
|
刘永涛 | 2019-08-05 |
3 |
福建省筑宸建筑有限公司宁德蕉城分公司
|
叶钦仁 | 2019-08-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 监事备案 |
叶钦仁 [退出]
|
陈坚 [新增]
|
2 | 2021-11-09 | 投资人(股权)变更 |
赵巧兰 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
赵巧兰 证照号码:******; [新增]
|
3 | 2021-11-09 | 投资人(股权)变更 |
赵巧兰 证照号码:***;叶钦仁 证照号码:***; [退出]
|
赵巧兰 证照号码:***;
|
4 | 2021-11-09 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-10-25股东、企业类型
|
5 | 2021-11-09 | 监事备案 |
叶钦仁 [退出]
|
陈坚 [新增]
|
6 | 2021-11-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-04-27 | 经理备案 |
刘永涛 [退出]
|
赵巧兰 [新增]
|
8 | 2020-04-27 | 投资人(股权)变更 |
赵巧兰 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
赵巧兰 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
9 | 2020-04-27 | 投资人(股权)变更 |
赵巧兰 证照号码:******************;叶钦仁 证照号码:******************;刘永涛 证照号码:******************; [退出]
|
赵巧兰 证照号码:******************;叶钦仁 证照号码:******************;
|
10 | 2020-04-27 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-04-05股东
|