序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄培豪 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 孙建英 | 20% | 1000.0万人民币 |
3 | 刘平 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄培豪
|
|
2 |
刘平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司长顺分厂
|
欧邦兴 | 2008-07-23 |
2 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司粤龙分公司
|
黄超凡 | 2007-10-29 |
3 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司普定分公司
|
徐勇 | 2006-10-25 |
4 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司长顺分公司
|
黄培豪 | 2005-08-01 |
5 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司长顺分公司长化生产点
|
黄培豪 | 2004-09-27 |
6 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司花溪分公司
|
王国民 | 2004-05-27 |
7 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司惠水分公司
|
张正贵 | 2002-04-26 |
8 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司白云分公司
|
刘桃 | 2001-11-28 |
9 |
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司兴义湛兴铁合金厂
|
武遵 | 2000-08-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东黄超凡:* [退出]新添股东
|
黄培豪 [新增]删除股东刘平 [新增]
|
2 | 2014-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
C****
|
C****
|
3 | 2014-06-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东,黄超凡,97.3%,新添股东
|
黄培豪,0%, [新增]刘平,0% [新增]
|
4 | 2014-06-11 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东
|
'刘平' [新增]
|
5 | 2014-06-11 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新添股东
|
'黄培豪' [新增]
|
6 | 2014-06-11 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
'黄超凡' [退出]
|
删除股东
|
7 | 2014-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
硅锰合金、锰铁生产销售;硅钙、硅钡、硅铁、富锰渣、硅锰渣生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营铸铁、铸铜和机械加工业务;矿渣销售。
|
硅锰合金、锰铁生产销售;硅钙、硅钡、硅铁、富锰渣、硅锰渣生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营铸铁、铸铜和机械加工业务;矿渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
8 | 2014-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
C3250
|
C3250
|
9 | 2014-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
黄超凡 [退出]
|
黄培豪 [新增]
|
10 | 2009-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄培豪
|
黄超凡
|