序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 联络员备案 |
诸燕
|
李玉明
|
2 | 2022-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
诸燕
|
李玉明
|
3 | 2022-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
诸燕 [退出]
|
李玉明 [新增]
|
4 | 2018-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
1900-01-01
|
无
|
5 | 2018-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
****-**-**
|
无
|
6 | 2018-05-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-02-20
|
1900-01-01
|
7 | 2018-05-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
****-**-**
|
****-**-**
|