序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安顺建安电力有限责任公司 | 89.99991% | 4102.7万人民币 |
2 | 贵州鼎新能源****展(集团)有限公司 | 10.00009% | 455.86万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁海
|
|
2 |
刘晶
|
|
3 |
徐红梅
|
|
4 |
邓阳勇
|
|
5 |
祁鹏翔
|
|
6 |
陈黔坤
|
|
7 |
张苏琳
|
|
8 |
胡波
|
|
9 |
苏庆灵
|
|
10 |
黄瑾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司普定分公司
|
王皓 | 2017-03-09 |
2 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司平坝分公司
|
陈飞乾 | 2017-03-08 |
3 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司紫云分公司
|
陈锐 | 2017-03-07 |
4 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司关岭分公司
|
刘其强 | 2017-03-06 |
5 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司镇宁分公司
|
伍虎 | 2017-03-03 |
6 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司西秀分公司
|
梅毅 | 2017-03-01 |
7 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司餐饮部
|
陈燕 | 2005-04-05 |
8 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司汽车修理场
|
吴运昌 | 2002-10-22 |
9 |
贵州黔冠实业****展有限责任公司生活服务分公司
|
潘丽 | 2002-10-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-08-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贵州省安顺市西秀区南华路64号
|
贵州省安顺市西秀区黄果树大街东段148号
|
3 | 2022-07-13 | 财务负责人 |
吴家丽
|
邓阳勇
|
4 | 2022-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡波祁鹏翔刘晶张琦 [退出]徐红梅陈松 [退出]张宝宁 [退出]陈黔坤饶昌举 [退出]苏庆灵黄瑾张苏琳安进飞 [退出]刘品 [退出]
|
胡波祁鹏翔刘晶梁海 [新增]徐红梅陈黔坤苏庆灵黄瑾张苏琳邓阳勇 [新增]
|
5 | 2022-07-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2022-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张琦
|
梁海
|
7 | 2021-05-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安顺建安电力有限责任公司:89.9999%;贵州天能企业****展有限公司:10.0001%;
|
安顺建安电力有限责任公司:89.9999%;贵州鼎新能源****展(集团)有限公司:10.0001%; [名称变更]
|
8 | 2021-05-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
机电设备、家用电器、日用百货、电力工程勘测、设计、施工安装、电力器材、硅铁、化工产品(不含危险品)的销售、电力开****、电力销售,房屋出租、炉料,为电力销售提供相关售后服务;送变电工程专业承包叁级(可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110KV及以下送电线路(含电缆工程)和同电压并级变电站工程的施工);(凭资质证经营)住宿、饮食(由取得许可的分支机构经营)。有形动产租赁;普通货物道路运输服务;消防设施维护、保养、检测。(以上经营范围国家法律法规规定禁止、限制及经营前须取得专项审批而又未取得审批的项目除外)。
|
机电设备、家用电器、日用百货、电力工程勘测、设计、施工安装、电力器材、硅铁、化工产品(不含危险品)的销售、电力开****、电力销售,房屋出租、炉料,为电力销售提供相关售后服务;送变电工程专业承包叁级(可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110KV及以下送电线路(含电缆工程)和同电压并级变电站工程的施工);(凭资质证经营)住宿、饮食(由取得许可的分支机构经营)。电力测试设备仪器、仪表研****生产销售;电力设备、电力器材生产及租赁;输电线路安装、维修、调试和试验及电力设施的运行与维护;输配电带电作业及高压设备带电水洗;机器人、无人机电力巡检,红外、紫外检测;新能源充电站安装及运营;风力、光伏****电设计、施工、运行及维护。有形动产租赁;普通货物道路运输服务;消防设施维护、保养、检测。
|
9 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄娟 [退出]刘晶张琦徐红梅陈松张宝宁陈黔坤饶昌举苏庆灵黄瑾张苏琳安进飞刘鉴刚 [退出]刘品
|
胡波 [新增]祁鹏翔 [新增]刘晶张琦徐红梅陈松张宝宁陈黔坤饶昌举苏庆灵黄瑾张苏琳安进飞刘品
|
10 | 2020-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安顺建安电力多种经营部:100%;
|
安顺建安电力有限责任公司:89.9999%; [名称变更]贵州天能企业****展有限公司:10.0001%; [新增]
|