序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兴义市万峰工业贸易有限公司 | 100% | 149.430000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
兴义市黄金公司雄武供应站
|
马应德 | 2005-03-28 |
2 |
兴义市黄金公司白碗窑供应站
|
唐龙跃 | 2005-03-28 |
3 |
兴义市黄金公司雄武金矿
|
徐伟 | 1997-03-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
吕勇 [退出]
|
张祥惠 [新增]吴永贤 [新增]
|
2 | 2021-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
74
|
149.430000( + 101.93243% )
|
3 | 2021-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
兴义市万峰工业贸易有限公司:100%;
|
兴义市万峰工业贸易有限公司:100%;
|
4 | 2021-12-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
兴义市黄金公司
|
兴义市峰兴矿业有限公司
|
5 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吕勇
|
张祥惠
|
7 | 2020-07-07 | 联络员备案 |
无
|
李琳
|
8 | 2018-08-17 | 其他事项备案变更 |
无
|
兴义市万峰工业贸易有限公司
|
9 | 2018-08-17 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
10 | 2018-08-17 | 其他事项备案变更 |
无
|
100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023,
|