序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建傲农畜牧投资有限公司 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 井冈山宇浩投资合伙企业(有限合伙) | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈祖际
|
|
2 |
文四弟
|
|
3 |
曹丽琴
|
|
4 |
邹和生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 其他变更 |
姓名:张志华,职务:董事长;姓名:邹海兰,职务:监事;姓名:邹海强,职务:董事;姓名:周新卫,职务:董事;姓名:文四弟,职务:经理;
|
姓名:沈祖际,职务:经理;姓名:曹丽琴,职务:董事;姓名:沈祖际,职务:董事;姓名:文四弟,职务:董事长;姓名:邹和生,职务:监事;
|
2 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 |
文四弟
|
沈祖际
|
3 | 2021-06-15 | 法定代表人变更 |
张志华
|
文四弟
|
4 | 2021-06-15 | 其他变更 |
姓名:张志华,职务:董事长;姓名:邹海兰,职务:监事;姓名:邹海强,职务:董事;姓名:周新卫,职务:董事;姓名:张志华,职务:经理;
|
姓名:张志华,职务:董事长;姓名:邹海兰,职务:监事;姓名:邹海强,职务:董事;姓名:周新卫,职务:董事;姓名:文四弟,职务:经理;
|
5 | 2020-09-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邹海强 ; [退出]投资人:福建傲农畜牧投资有限公司 ;
|
投资人:福建傲农畜牧投资有限公司 ;投资人:井冈山宇浩投资合伙企业(有限合伙) ; [新增]
|
6 | 2020-09-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邹海强,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [退出]投资人:福建傲农畜牧投资有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;
|
投资人:福建傲农畜牧投资有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;投资人:井冈山宇浩投资合伙企业(有限合伙),出资额:300万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [新增]
|
7 | 2019-09-29 | 经营范围变更 |
农业技术开****;食用农产品销售;以下经营范围仅限分支机构经营:蔬菜、水果种植;畜禽(种畜禽除外)、水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业技术开****;食用农产品、有机肥销售;以下经营范围仅限分支机构经营:蔬菜、水果种植;畜禽(种畜禽除外)、水产养殖;普通货物道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-03-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:福建傲农生物科技集团股份有限公司 ; [退出]投资人:邹海强 ;
|
投资人:邹海强 ;投资人:福建傲农畜牧投资有限公司 ; [新增]
|
9 | 2019-03-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:福建傲农生物科技集团股份有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [退出]投资人:邹海强,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;
|
投资人:邹海强,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;投资人:福建傲农畜牧投资有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [新增]
|
10 | 2018-12-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邹海强,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;投资人:邹海兰,出资额:700万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [退出]
|
投资人:福建傲农生物科技集团股份有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11; [新增]投资人:邹海强,出资额:300万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-11;
|