序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 100% | 80.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴健
|
|
2 |
刘波涛
|
|
3 |
余红云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-27 | 其他变更 |
姓名:曹积财,职务:执行董事;姓名:刘波涛,职务:经理;姓名:余红云,职务:监事;
|
姓名:刘波涛,职务:经理;姓名:余红云,职务:监事;姓名:吴健,职务:执行董事;
|
2 | 2022-09-27 | 法定代表人变更 |
曹积财
|
吴健
|
3 | 2021-09-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省建筑设计研究总院 ;
|
投资人:江西省建筑设计研究总院集团有限公司 ; [名称变更]
|
4 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
黄志广
|
曹积财
|
5 | 2021-09-02 | 其他变更 |
姓名:王晓,职务:监事;姓名:黄志广,职务:执行董事;姓名:黄广志,职务:经理;
|
姓名:曹积财,职务:执行董事;姓名:刘波涛,职务:经理;姓名:余红云,职务:监事;
|
6 | 2021-09-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-12-21至2029-12-20
|
2009-12-21至长期
|
7 | 2021-09-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省建筑设计研究总院,出资额:80万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-07;
|
投资人:江西省建筑设计研究总院集团有限公司,出资额:80万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2009-12-08; [名称变更]
|
8 | 2016-06-02 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****B
|
9 | 2016-06-02 | 其他变更 |
|
*****B
|
10 | 2015-08-31 | 投资人(股权)变更 |
江西省建筑设计研究总院,出资200万人民币,占100.0%,实缴出资200万;
|
江西省建筑设计研究总院,出资80( - 60% )万,占100.0%,实缴出资80万;
|