序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛晟 | 100% | 3600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛晟
|
|
2 |
舒小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 经营范围变更 |
网上贸易代理;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);;市场营销策划;礼仪庆典策划服务;安防工程;国内各类广告设计、制作、代理、****布;农副产品批****、零售;户外拓展活动;餐饮管理;房地产开****;物业管理(凭有效许可证经营);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:销售代理,国内贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),市场营销策划,会议及展览服务,婚庆礼仪服务,礼仪服务,物联网应用服务,安防设备销售,广告制作,广告****布,广告设计、代理,农副产品销售,体验式拓展活动及策划,户外用品销售,餐饮管理,物业管理,企业管理咨询,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,消防器材销售,消防技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2019-04-08 | 住所变更 |
江西省南昌市青云谱区前万村航空路57号
|
江西省南昌市青云谱区金鹰路153号
|
3 | 2017-07-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈堃源,出资额:160万人民币,占80%,出资方式:货币,出资时间:; [退出]投资人:闵镕,出资额:20万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-21; [退出]投资人:何鹏,出资额:20万,占10%,出资方式:货币,出资时间:; [退出]
|
投资人:葛晟,出资额:3600万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2034-10-21; [新增]
|
4 | 2017-07-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-07-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈堃源 ; [退出]投资人:闵镕 ; [退出]投资人:何鹏 ; [退出]
|
投资人:葛晟 ; [新增]
|
6 | 2017-07-27 | 其他变更 |
姓名:闵镕,职务:监事;姓名:葛晟,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:舒小平,职务:监事;姓名:葛晟,职务:执行董事兼总经理;
|
7 | 2017-07-27 | 注册资本(金)变更 |
200万元
|
3600万元( + 1700% )
|
8 | 2017-07-27 | 经营范围变更 |
网上贸易代理;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);;市场营销策划;礼仪庆典策划服务;安防工程;国内各类广告设计、制作、代理、****布;农副产品批****、零售;户外拓展活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
网上贸易代理;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);;市场营销策划;礼仪庆典策划服务;安防工程;国内各类广告设计、制作、代理、****布;农副产品批****、零售;户外拓展活动;餐饮管理;房地产开****;物业管理(凭有效许可证经营);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2016-09-27 | 法定代表人变更 |
陈堃源
|
葛晟
|
10 | 2016-09-27 | 其他变更 |
姓名:闵镕,职务:监事;姓名:陈堃源,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:闵镕,职务:监事;姓名:葛晟,职务:执行董事兼总经理;
|