序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李和平 | 70% | 21.0万人民币 |
2 | 杨伟 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李和平
|
|
2 |
王习囤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 其他变更 |
|
*****L
|
2 | 2013-06-08 | 经营范围变更 |
|
一般经营项目:广告设计、代理、****布、制作;机械设备租赁、物业管理、晒图、制图、测绘(以上经营项目涉及行政许可、法律禁止的和国家有专项规定的除外)**;
|
3 | 2010-11-09 | 法定代表人变更 |
|
证件号码:******,姓名:李和平,家庭住址:
|
4 | 2010-11-09 | 投资人(股权)变更 |
|
李和平,21.0(万元)70%; [新增]杨伟,9.0(万元)30%; [新增]
|
5 | 2008-05-20 | 其他变更 |
|
*****
|