序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邬海兵 | 80% | 24.0万人民币 |
2 | 邬海燕 | 20% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邬海兵
|
|
2 |
邬海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-07 | 其他变更 |
姓名:邬海兵,职务:执行董事;姓名:邬海燕,职务:监事;姓名:吕国军,职务:经理;
|
姓名:邬海兵,职务:经理;姓名:邬海兵,职务:执行董事;姓名:邬海燕,职务:监事;
|
2 | 2020-04-07 | 法定代表人变更 |
吕国军
|
邬海兵
|
3 | 2019-05-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邬海兵,出资额:2.4万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2028-05-31;投资人:邬海燕,出资额: 0.6000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2028-05-31;
|
投资人:邬海燕,出资额:6( + 900% )万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2038-07-02;投资人:邬海兵,出资额:24( + 900% )万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2038-07-02;
|
4 | 2019-05-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邬海兵 ;投资人:邬海燕 ;
|
投资人:邬海燕 ;投资人:邬海兵 ;
|
5 | 2019-05-14 | 注册资本(金)变更 |
3万元
|
30万元( + 900% )
|