序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄俊亮 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 钟志平 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟志平
|
|
2 |
黄俊亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:钟志平 ;投资人:王淑艳 ; [退出]
|
投资人:钟志平 ;投资人:黄俊亮 ; [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:钟志平,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;投资人:王淑艳,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出]
|
投资人:钟志平,出资额:50( - 83.33333% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31;投资人:黄俊亮,出资额:450万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 其他变更 |
姓名:钟志平,职务:经理;姓名:王淑艳,职务:监事;姓名:钟志平,职务:执行董事;
|
姓名:钟志平,职务:经理;姓名:钟志平,职务:执行董事;姓名:黄俊亮,职务:监事;
|
4 | 2021-04-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:魏平 ; [退出]
|
投资人:钟志平 ; [新增]投资人:王淑艳 ; [新增]
|
5 | 2021-04-19 | 法定代表人变更 |
魏平
|
钟志平
|
6 | 2021-04-19 | 其他变更 |
姓名:孟飞,职务:监事;姓名:魏平,职务:执行董事;姓名:魏平,职务:经理;
|
姓名:钟志平,职务:经理;姓名:王淑艳,职务:监事;姓名:钟志平,职务:执行董事;
|
7 | 2021-04-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:魏平,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出]
|
投资人:钟志平,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]投资人:王淑艳,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增]
|
8 | 2021-04-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
9 | 2021-01-20 | 住所变更 |
江西省南昌市青山湖区顺外路392号(君嘉广场1号楼第七层)
|
江西省南昌市南昌县东新乡河洲路398号10栋6楼
|
10 | 2020-07-07 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案备案
|