序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 其他变更 |
姓名:董格林,职务:董事;姓名:李军,职务:董事;姓名:熊建伟,职务:董事长;姓名:李军,职务:经理;姓名:唐昱,职务:监事;
|
姓名:董格林,职务:董事;姓名:熊建伟,职务:董事长;姓名:李军,职务:经理;姓名:周志刚,职务:监事;姓名:李军,职务:董事;
|
2 | 2022-06-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003-05-15至2023-05-14
|
2003-05-15至长期
|
3 | 2020-03-11 | 法定代表人变更 |
黄敬
|
李军
|
4 | 2020-03-11 | 其他变更 |
姓名:李军,职务:董事;姓名:熊建伟,职务:董事长;姓名:黄敬,职务:董事,经理;
|
姓名:李军,职务:董事,经理;姓名:熊建伟,职务:董事长;姓名:董格林,职务:董事;
|
5 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
熊海刚
|
黄敬
|
6 | 2018-11-29 | 其他变更 |
姓名:李军,职务:董事;姓名:熊海刚,职务:董事长;姓名:黄敬,职务:董事,经理;
|
姓名:李军,职务:董事;姓名:熊建伟,职务:董事长;姓名:黄敬,职务:董事,经理;
|
7 | 2018-08-10 | 章程备案 |
-
|
章程备案
|
8 | 2018-08-10 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄敬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事,姓名:李军*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,经理,姓名:黄敬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
9 | 2017-11-22 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:李军*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄敬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:经理,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄敬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
10 | 2017-08-14 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:李军*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:尹常健,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事,姓名:李军*,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:熊海刚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄敬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|