序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石良宁 | 98.33333% | 590万人民币 |
2 | 吴热华 | 1.66667% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石良宁
|
|
2 |
吴热华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江西奥美科技有限公司萍乡分公司
|
吴年华 | 2011-10-13 |
2 |
江西奥美科技有限公司九江分公司
|
吴热华 | 2011-10-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴热华,出资额:10万人民币,占1.6667%,出资方式:货币,出资时间:2007-12-24;投资人:吴丰华,出资额:590万人民币,占98.3333%,出资方式:货币,出资时间:2007-12-24; [退出]
|
投资人:石良宁,出资额:590万人民币,占98.3333%,出资方式:货币,出资时间:2010-11-18; [新增]投资人:吴热华,出资额:10万人民币,占1.6667%,出资方式:货币,出资时间:2010-11-18;
|
2 | 2018-12-11 | 其他变更 |
姓名:吴丰华,职务:执行董事;姓名:吴丰华,职务:经理;姓名:吴热华,职务:监事;
|
姓名:吴热华,职务:监事;姓名:石良宁,职务:经理;姓名:石良宁,职务:执行董事;
|
3 | 2018-12-11 | 经营范围变更 |
实验室设备开****、制造;实验室装修;仪器设备安装、维修、技术咨询服务;软件开****;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
实验室设备开****、制造;实验室装修;仪器设备安装、维修、技术咨询服务;软件开****;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;电信增值业务(依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-12-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴热华 ;投资人:吴丰华 ; [退出]
|
投资人:石良宁 ; [新增]投资人:吴热华 ;
|
5 | 2018-12-11 | 法定代表人变更 |
吴丰华
|
石良宁
|
6 | 2017-08-24 | 其他变更 |
|
*****X
|