序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津海贝信息技术有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄小平
|
|
2 |
杨立峰
|
|
3 |
孙笑竹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南昌贝壳科技有限公司莲塘分公司
|
黄小平 | 2021-05-28 |
2 |
南昌贝壳科技有限公司红谷滩分公司
|
黄小平 | 2021-05-26 |
3 |
南昌贝壳科技有限公司青山湖分公司
|
黄小平 | 2021-04-28 |
4 |
南昌贝壳科技有限公司象湖分公司
|
黄小平 | 2021-03-31 |
5 |
南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司
|
黄小平 | 2021-03-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 其他事项备案 |
91360111MA3ACJWN0P,南昌贝壳科技有限公司青山湖分公司;91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;91360121MA3ABQL49N,南昌贝壳科技有限公司象湖分公司;
|
91360111MA3ACJWN0P,南昌贝壳科技有限公司青山湖分公司;91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;91360121MA3ABQL49N,南昌贝壳科技有限公司象湖分公司;91360121MA3ABQL49N,南昌贝壳科技有限公司象湖分公司;
|
2 | 2021-05-31 | 其他事项备案 |
91360111MA3ACJWN0P,南昌贝壳科技有限公司青山湖分公司;91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;
|
91360111MA3ACJWN0P,南昌贝壳科技有限公司青山湖分公司;91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;91360121MA3ABQL49N,南昌贝壳科技有限公司象湖分公司;
|
3 | 2021-04-28 | 其他事项备案 |
91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;
|
91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;
|
4 | 2021-03-18 | 其他事项备案 |
|
91360125MA3ABCLE2E,南昌贝壳科技有限公司九龙湖分公司;
|
5 | 2020-07-28 | 住所变更 |
江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道912号地铁大厦3502室(第35层)
|
江西省南昌市安义县工业园区南昌泓泰置业****展有限公司综合楼
|
6 | 2020-06-22 | 其他变更 |
房地产业
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
7 | 2020-06-22 | 经营范围变更 |
房地产经纪;房地产信息咨询;商务信息咨询(金融、投资、期货、证券、保险除外);技术推广服务;信息技术咨询服务;房地产营销策划;企业管理咨询服务;信息系统集成服务;人才中介服务;室内装饰工程设计;国内各类广告设计、制作、代理、****布;计算机、软件及辅助设备、电子产品销售;机械设备经营租赁;房地产租赁经营;会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
许可项目:职业中介活动,住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:软件开****,房地产经纪,房地产咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,市场营销策划,企业管理,信息系统集成服务,广告设计、代理,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批****,机械设备租赁,住房租赁,会议及展览服务,技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理服务,网络与信息安全软件开****(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
8 | 2020-06-22 | 行业代码变更 |
房地产中介服务
|
其他软件开****
|
9 | 2020-06-22 | 名称变更 |
南昌贝壳房地产经纪有限公司
|
南昌贝壳科技有限公司
|
10 | 2020-05-18 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:孙笑竹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:何生祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:何生祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:黄小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:经理,姓名:黄小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:孙笑竹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:杨立峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|