序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭兆春
|
|
2 |
赖玉群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹玄,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:监事,姓名:赖玉群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
2 | 2021-11-18 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:涂秋萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
|
职务:执行董事,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:谭兆春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹玄,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
3 | 2017-03-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西方大房地产开****有限公司,出资额:200万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-09; [退出]
|
投资人:江西方大钢铁集团有限公司,出资额:200万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07; [新增]
|
4 | 2017-03-01 | 其他变更 |
姓名:李琴,职务:监事;姓名:程绿平,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:涂秋萍,职务:监事;姓名:谭兆春,职务:执行董事兼总经理;
|
5 | 2017-03-01 | 法定代表人变更 |
程绿平
|
谭兆春
|
6 | 2017-03-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西方大房地产开****有限公司 ; [退出]
|
投资人:江西方大钢铁集团有限公司 ; [新增]
|
7 | 2015-10-19 | 其他变更 |
总经理,高恩,***;执行董事,宋瑛,***;监事,张颂文,***;
|
执行董事兼总经理,程绿平,***;监事,李琴,***;
|
8 | 2015-10-19 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:宋瑛
|
证件号码:******,姓名:程绿平
|
9 | 2014-01-23 | 住所变更 |
江西省南昌市青山湖区南钢生产区总经办厂部办公大楼三层325室327室
|
江西省南昌市高新区创新一路888号方大上上城售楼处201室
|