序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西伟象实业投资集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹骏
|
|
2 |
杨剑
|
|
3 |
杨力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西伟象实业投资集团有限公司 ;投资人:刘菁 ; [退出]投资人:王茜 ; [退出]投资人:胡凤娇 ; [退出]
|
投资人:江西伟象实业投资集团有限公司 ;
|
2 | 2021-05-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西伟象实业投资集团有限公司,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2027-01-01;投资人:刘菁,出资额:100万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2027-01-01; [退出]投资人:王茜,出资额:100万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2027-01-01; [退出]投资人:胡凤娇,出资额:100万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2027-01-01; [退出]
|
投资人:江西伟象实业投资集团有限公司,出资额:1000( + 42.85714% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2027-01-01;
|
3 | 2021-05-12 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
4 | 2021-05-12 | 法定代表人变更 |
李胜
|
邹骏
|
5 | 2021-05-12 | 其他变更 |
姓名:杨剑,职务:经理;姓名:杨力,职务:监事;姓名:李胜,职务:执行董事;
|
姓名:邹骏,职务:执行董事;姓名:杨剑,职务:经理;姓名:杨力,职务:监事;
|
6 | 2018-07-20 | 经营范围变更 |
商业运营管理;供应链管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务管理咨询;旅游信息咨询;煤炭销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
商业运营管理;供应链管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务管理咨询;旅游信息咨询;建筑材料、煤炭销售;应用软件开****及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-05-23 | 其他变更 |
姓名:杨剑,职务:执行董事;姓名:杨剑,职务:经理;姓名:杨力,职务:监事;
|
姓名:杨剑,职务:经理;姓名:杨力,职务:监事;姓名:李胜,职务:执行董事;
|
8 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
杨剑
|
李胜
|
9 | 2018-04-12 | 经营范围变更 |
商业运营管理;供应链管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务管理咨询;旅游信息咨询;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
商业运营管理;供应链管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务管理咨询;旅游信息咨询;煤炭销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|