序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤学鹰 | 80% | 166.4万人民币 |
2 | 汤学雄 | 20% | 41.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤学鹰
|
|
2 |
汤学雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:罗光荣,出资额:166.4万人民币,占80%,出资方式:货币,出资时间:2013-08-18; [退出]投资人:汤学雄,出资额:41.6万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2010-01-19;
|
投资人:汤学鹰,出资额:166.4万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2010-01-19; [新增]投资人:汤学雄,出资额:41.6万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2010-01-19;
|
2 | 2019-11-14 | 其他变更 |
姓名:罗光荣,职务:执行董事;姓名:罗光荣,职务:经理;姓名:汤学雄,职务:监事;
|
姓名:汤学鹰,职务:执行董事;姓名:汤学鹰,职务:经理;姓名:汤学雄,职务:监事;
|
3 | 2019-11-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:罗光荣 ; [退出]投资人:汤学雄 ;
|
投资人:汤学鹰 ; [新增]投资人:汤学雄 ;
|
4 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 |
罗光荣
|
汤学鹰
|
5 | 2019-01-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-03-05至2019-03-03
|
2004-03-05至长期
|
6 | 2017-09-20 | 住所变更 |
江西省乐平市沪东实型铸造有限公司(塔山工业园内)
|
江西省景德镇市乐平市临港镇下石村
|
7 | 2016-12-05 | 其他变更 |
|
*****2
|
8 | 2013-08-19 | 其他变更 |
监事,汤学雄,***;执行董事,汤学鹰,***;
|
执行董事兼总经理,罗光荣,***;监事,汤学雄,***;
|
9 | 2013-08-19 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:汤学鹰
|
证件号码:******,姓名:罗光荣
|
10 | 2013-08-19 | 投资人(股权)变更 |
汤学雄,出资41.6万人民币,占20.0%,实缴出资41.6万;汤学鹰,出资166.4万人民币,占80.0%,实缴出资166.4万; [退出]
|
罗光荣,出资166.4万人民币,占80.0%,实缴出资166.4万; [新增]汤学雄,出资41.6万人民币,占20.0%,实缴出资41.6万;
|