序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴迪 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴迪
|
|
2 |
董洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴迪,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23;
|
投资人:吴迪,出资额:100( + 100% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2049-05-07;
|
2 | 2019-05-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴迪 ;
|
投资人:吴迪 ;
|
3 | 2019-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50万元
|
100万元( + 100% )
|
4 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐兰兰,出资额:25.5万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23; [退出]投资人:朱剑辉,出资额:6万,占12%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23; [退出]投资人:沈通,出资额:6万,占12%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23; [退出]投资人:徐海燕,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23; [退出]
|
投资人:吴迪,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2032-03-23; [新增]
|
5 | 2019-04-24 | 其他变更 |
姓名:徐海燕,职务:监事;姓名:徐兰兰,职务:执行董事;姓名:徐兰兰,职务:经理;
|
姓名:吴迪,职务:执行董事;姓名:吴迪,职务:经理;姓名:董洁,职务:监事;
|
6 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐兰兰 ; [退出]投资人:朱剑辉 ; [退出]投资人:沈通 ; [退出]投资人:徐海燕 ; [退出]
|
投资人:吴迪 ; [新增]
|
7 | 2019-04-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2019-04-24 | 法定代表人变更 |
徐兰兰
|
吴迪
|