序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绵阳港华燃气有限公司 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 九江市天然气有限公司 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建明
|
|
2 |
蔡合芳
|
|
3 |
陈圣勇
|
|
4 |
席丹
|
|
5 |
何瑞莉
|
|
6 |
刘晖
|
|
7 |
陈玉盛
|
|
8 |
邹佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-24 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹佳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹佳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:何瑞莉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:蔡合芳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
|
职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:何瑞莉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:张金虎,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:邹佳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
2 | 2022-04-21 | 董事备案 |
职务:经理,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:罗波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事长,姓名:蔡合芳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:何瑞莉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:杨建明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹佳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
3 | 2021-09-02 | 其他变更 |
姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:罗波,职务:监事;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:张起涛,职务:经理;姓名:王林,职务:董事;姓名:张起涛,职务:董事;姓名:孙秋平,职务:董事长;姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:席丹,职务:董事;
|
姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:罗波,职务:监事;姓名:王林,职务:董事;姓名:张起涛,职务:董事;姓名:孙秋平,职务:董事长;姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:杨建明,职务:经理;姓名:席丹,职务:董事;
|
4 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
张起涛
|
杨建明
|
5 | 2020-06-01 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈文健,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:罗波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:罗波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:席丹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
6 | 2020-01-13 | 其他变更 |
姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:罗波,职务:监事;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:张起涛,职务:经理;姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:张起涛,职务:董事;姓名:孙秋平,职务:董事长;姓名:钟辉安,职务:董事;姓名:陈文健,职务:董事;
|
姓名:王林,职务:董事;姓名:张起涛,职务:董事;姓名:孙秋平,职务:董事长;姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:陈文健,职务:董事;姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:罗波,职务:监事;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:张起涛,职务:经理;
|
7 | 2020-01-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-02-09至2020-01-31
|
2010-02-09至2039-03-26
|
8 | 2019-10-18 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:邹晓萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:*****1;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:邹晓萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:*****1;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:钟辉安,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈文健,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:*****6;
|
职务:董事,姓名:陈圣勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈文健,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:*****6;职务:监事,姓名:陈玉盛,性别:男,证件类型:香港(永久性)居民身份证,证件号码:*****1;职务:监事会主席,姓名:刘晖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:罗波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:董事长,姓名:孙秋平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:张起涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:钟辉安,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
9 | 2018-09-20 | 其他变更 |
姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:张德怀,职务:董事;姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:邹晓萍,职务:监事;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:周林杰,职务:经理;姓名:黄强,职务:董事长;姓名:钟辉安,职务:董事;姓名:陈文健,职务:董事;
|
姓名:刘晖,职务:监事会主席;姓名:邹晓萍,职务:监事;姓名:陈玉盛,职务:监事;姓名:张起涛,职务:经理;姓名:陈圣勇,职务:董事;姓名:张起涛,职务:董事;姓名:孙秋平,职务:董事长;姓名:钟辉安,职务:董事;姓名:陈文健,职务:董事;
|
10 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
周林杰
|
张起涛
|