序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 负责人变更 |
张树辉 [退出]
|
曹佳 [新增]
|
2 | 2017-10-11 | 负责人变更 |
李蔚 [退出]
|
张树辉 [新增]
|
3 | 2016-07-27 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****2
|
4 | 2015-06-01 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:陈瑾 [退出]
|
证件号码:******,姓名:李蔚 [新增]
|