序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 负责人变更 |
孙旭红 [退出]
|
饶慧 [新增]
|
2 | 2016-12-01 | 负责人变更 |
罗洪 [退出]
|
孙旭红 [新增]
|
3 | 2016-06-28 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****R
|
4 | 2015-01-09 | 名称变更 |
中国工商银行股份有限公司九江分行大树下分理处
|
中国工商银行股份有限公司九江大树下支行
|
5 | 2013-06-05 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:刘彩林 [退出]
|
证件号码:******,姓名:罗洪 [新增]
|
6 | 2010-05-13 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:黄文,家庭住址:江西省乐安县公溪镇水塔巷27号 [退出]
|
证件号码:******,姓名:刘彩林,家庭住址:九江市丁家场二支巷1号A栋2单元504室 [新增]
|
7 | 2008-05-30 | 其他变更 |
*****17
|
*****
|
8 | 2007-03-20 | 法定代表人变更 |
田奕
|
黄文
|
9 | 2006-04-30 | 法定代表人变更 |
陈晓明
|
田奕
|
10 | 2006-04-30 | 经营范围变更 |
按中国人民银行核准的经营范围办理业务(按《金融机构经营许可证》有效期限经营)**按中国人民银行核准的经营范围办理业务(按《金融机构经营许可证有效期经营》)****
|
按中国银行业监督管理委员会核准的经营范围办理业务***
|