序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周甸华 | 35% | 10.5万人民币 |
2 | 廖晓建 | 35% | 10.5万人民币 |
3 | 孙群英 | 10% | 3.0万人民币 |
4 | 徐杰 | 10% | 3.0万人民币 |
5 | 李建生 | 10% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周甸华
|
|
2 |
廖晓建
|
|
3 |
孙群英
|
|
4 |
吴玉波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 其他变更 |
姓名:吴玉波,职务:监事;姓名:孙群英,职务:经理;姓名:廖晓建,职务:执行董事;
|
姓名:周甸华,职务:执行董事;姓名:吴玉波,职务:监事;姓名:孙群英,职务:经理;
|
2 | 2022-07-27 | 法定代表人变更 |
廖晓建
|
周甸华
|
3 | 2020-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2000-03-29至2020-03-28
|
2000-03-29至长期
|
4 | 2020-03-05 | 住所变更 |
江西省九江市湖口县三里大道
|
江西省九江市浔阳区浔阳东路278号3楼
|
5 | 2019-10-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:廖晓建,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:樊安群,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2004-09-01; [退出]投资人:徐杰,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:李建生,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2000-02-29;投资人:孙群英,出资额:8万,占26.6667%,出资方式:货币,出资时间:2000-03-29;
|
投资人:徐杰,出资额:3( - 45.45455% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:孙群英,出资额:3( - 62.5% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2000-03-29;投资人:周甸华,出资额:10.5万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2000-02-29; [新增]投资人:李建生,出资额:3( - 45.45455% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2000-02-29;投资人:廖晓建,出资额:10.5( + 90.90909% )万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;
|
6 | 2019-10-11 | 其他变更 |
姓名:吴玉波,职务:监事;姓名:孙群英,职务:经理;
|
姓名:吴玉波,职务:监事;姓名:孙群英,职务:经理;姓名:廖晓建,职务:执行董事;
|
7 | 2019-10-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:廖晓建 ;投资人:樊安群 ; [退出]投资人:徐杰 ;投资人:李建生 ;投资人:孙群英 ;
|
投资人:徐杰 ;投资人:孙群英 ;投资人:周甸华 ; [新增]投资人:李建生 ;投资人:廖晓建 ;
|
8 | 2019-10-11 | 法定代表人变更 |
孙群英
|
廖晓建
|
9 | 2019-09-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李建生,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2000-02-29;投资人:徐杰,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:孙群英,出资额:8万,占26.6667%,出资方式:货币,出资时间:2000-03-29;投资人:吴玉波,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2004-09-01; [退出]投资人:廖晓建,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;
|
投资人:廖晓建,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:樊安群,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2004-09-01; [新增]投资人:徐杰,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2009-08-26;投资人:李建生,出资额:5.5万,占18.3333%,出资方式:货币,出资时间:2000-02-29;投资人:孙群英,出资额:8万,占26.6667%,出资方式:货币,出资时间:2000-03-29;
|
10 | 2019-09-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李建生 ;投资人:徐杰 ;投资人:孙群英 ;投资人:吴玉波 ; [退出]投资人:廖晓建 ;
|
投资人:廖晓建 ;投资人:樊安群 ; [新增]投资人:徐杰 ;投资人:李建生 ;投资人:孙群英 ;
|