序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新余市裕江电力有限责任公司 | 100% | 245.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨民
|
|
2 |
刘平
|
|
3 |
白浪
|
|
4 |
付文琪
|
|
5 |
金日艳
|
|
6 |
张永明
|
|
7 |
严菊玲
|
|
8 |
刘建国
|
|
9 |
江惟惟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 其他变更 |
姓名:严菊玲,职务:监事;姓名:张永明,职务:监事;姓名:刘建国,职务:监事;姓名:刘冬保,职务:董事;姓名:付文琪,职务:董事;姓名:江惟惟,职务:监事;姓名:刘平,职务:董事;姓名:蒋政兴,职务:董事长;姓名:周政光,职务:董事;
|
姓名:杨民,职务:董事长;姓名:刘平,职务:董事;姓名:付文琪,职务:董事;姓名:白浪,职务:董事;姓名:严菊玲,职务:监事;姓名:张永明,职务:监事;姓名:刘建国,职务:监事;姓名:江惟惟,职务:监事;姓名:金日艳,职务:董事;
|
2 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
蒋政兴
|
杨民
|
3 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西江口水电厂电力实业总公司 ; [退出]投资人:新余市裕江电力有限责任公司 ;
|
投资人:新余市裕江电力有限责任公司 ;
|
4 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西江口水电厂电力实业总公司,出资额:98万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28; [退出]投资人:新余市裕江电力有限责任公司,出资额:147万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;
|
投资人:新余市裕江电力有限责任公司,出资额:245( + 66.66667% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;
|
5 | 2020-09-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂工会委员会 ; [退出]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司 ;
|
投资人:江西江口水电厂电力实业总公司 ;投资人:新余市裕江电力有限责任公司 ; [新增]
|
6 | 2020-09-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂工会委员会,出资额:147万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28; [退出]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司,出资额:98万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;
|
投资人:江西江口水电厂电力实业总公司,出资额:98万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;投资人:新余市裕江电力有限责任公司,出资额:147万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28; [新增]
|
7 | 2020-09-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省江口水力****电厂工会委员会 ; [退出]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司 ;
|
投资人:国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂工会委员会 ; [新增]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司 ;
|
8 | 2020-09-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省江口水力****电厂工会委员会,出资额:147万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28; [退出]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司,出资额:98万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;
|
投资人:国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂工会委员会,出资额:147万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28; [新增]投资人:江西江口水电厂电力实业总公司,出资额:98万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2002-09-28;
|
9 | 2020-04-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-04-08至2020-04-07
|
2010-04-08至长期
|
10 | 2016-07-15 | 其他变更 |
|
*****K
|