序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴灯明 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴灯明
|
|
2 |
吴钰霖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
爱西斯农业****展有限公司余江分公司
|
丁卯 | 2017-02-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:丁卯,出资额:5000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-30; [退出]
|
投资人:吴灯明,出资额:5000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-30; [新增]
|
2 | 2019-11-23 | 其他变更 |
姓名:吴钰霖,职务:监事;姓名:丁卯,职务:执行董事;
|
姓名:吴灯明,职务:执行董事;姓名:吴灯明,职务:经理;姓名:吴钰霖,职务:监事;
|
3 | 2019-11-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:丁卯 ; [退出]
|
投资人:吴灯明 ; [新增]
|
4 | 2019-11-23 | 法定代表人变更 |
丁卯
|
吴灯明
|
5 | 2019-09-27 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:隋菁,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:监事,姓名:隋菁,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:丁卯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:执行董事,姓名:丁卯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴钰霖,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
6 | 2019-07-12 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:丁卯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:丁卯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴书兰,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
|
职务:执行董事,姓名:丁卯,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:隋菁,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
7 | 2018-11-05 | 其他变更 |
姓名:吴国新,职务:监事;姓名:丁卯,职务:执行董事;
|
姓名:丁卯,职务:执行董事;姓名:吴书兰,职务:监事;
|
8 | 2018-11-05 | 经营范围变更 |
农作物种子生产、农产品生产、加工、销售;农作物病虫害防治服务;农业机械化服务、农业技术推广服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
食用菌种生产、加工、销售,农作物种子生产、农产品生产、加工、销售,农作物病虫害防治服务;农业机械化服务、农业技术推广服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-09-14 | 经营范围变更 |
农产品生产、加工、销售;农作物病虫害防治服务;农业机械化服务、农业技术推广服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农作物种子生产、农产品生产、加工、销售;农作物病虫害防治服务;农业机械化服务、农业技术推广服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|