序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱丽丽 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱丽丽
|
|
2 |
叶晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:朱恒华,出资额:50万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-18; [退出]
|
投资人:邱丽丽,出资额:50万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-18; [新增]
|
2 | 2016-08-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:朱恒华 ; [退出]
|
投资人:邱丽丽 ; [新增]
|
3 | 2016-08-26 | 其他变更 |
姓名:朱恒华,职务:执行董事兼总经理;姓名:叶晖,职务:监事;
|
姓名:邱丽丽,职务:执行董事兼总经理;姓名:叶晖,职务:监事;
|
4 | 2016-08-26 | 法定代表人变更 |
朱恒华
|
邱丽丽
|
5 | 2016-06-02 | 其他变更 |
|
*****8
|
6 | 2014-09-25 | 投资人(股权)变更 |
曾敏,出资50万人民币,占100.0%,实缴出资50万; [退出]
|
朱恒华,出资50万人民币,占100.0%,实缴出资50万; [新增]
|
7 | 2014-09-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:曾敏 ; [退出]
|
投资人:朱恒华 ; [新增]
|
8 | 2014-09-25 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:曾敏
|
证件号码:******,姓名:朱恒华
|
9 | 2014-09-25 | 其他变更 |
监事,叶晖,***;董事兼总经理,曾敏,***;
|
监事,叶晖,***;执行董事兼总经理,朱恒华,***;
|
10 | 2014-04-11 | 名称变更 |
于都县锐通种养有限公司
|
赣州星诺贸易有限公司
|